IBERLINK DE INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 441
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social IBERLINK DE INVERSIONES SL
CIF B67501650
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/09/2019
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE IBERLINK DE INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBERLINK DE INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Yaron Strauss | Administrador Mancomunado | 09/01/2020 | 27/12/2022 |
Yaron Strauss | Liquidador | 27/12/2022 | 27/12/2022 |
Yves Cohen | Administrador Mancomunado | 09/01/2020 | 27/12/2022 |
Yves Cohen | Apoderado Solidario | 10/11/2021 | 27/12/2022 |
Yves Cohen | Administrador Unico | 08/11/2019 | 09/01/2020 |
Gorgues Rosset Rosa Maria | Administrador Unico | 04/10/2019 | 08/11/2019 |
ACTOS BORME DE IBERLINK DE INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47066 , F 158, S 8, H B 539975, I/A 5 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47066 , F 158, S 8, H B 539975, I/A 5 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-08
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47066 , F 158, S 8, H B 539975, I/A 5 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47066 , F 157, S 8, H B 539975, I/A 4 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47066 , F 157, S 8, H B 539975, I/A 3 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47066 , F 157, S 8, H B 539975, I/A 3 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-08
- AV DIAGONAL NUM.441 P.4 B (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47066 , F 157, S 8, H B 539975, I/A 2 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47066 , F 157, S 8, H B 539975, I/A 2 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47066 , F 157, S 8, H B 539975, I/A 2 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47066 , F 156, S 8, H B 539975, I/A 1 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-08