IBERKABA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria Tubau, 4
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social IBERKABA SA
CIF A46112868
Actividad Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción
Fecha de Constitución 02/12/1997
Página Web www.kaba.es
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Kaba International Holding Ag
VINCULACIONES DE IBERKABA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBERKABA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arias Maestro Juan Andres | Apoderado | 07/09/2015 | 22/11/2016 |
Arias Maestro Juan Andres | Apoderado | 25/02/2015 | 22/11/2016 |
Arias Maestro Juan Andres | Apoderado | 20/03/2013 | 22/11/2016 |
Fernandez Alonso Luis | Apoderado | 07/09/2015 | 22/11/2016 |
Gaspari Roberto | Consejero | 20/03/2013 | 22/11/2016 |
Kaba International Holding Ag | Socio Unico | 30/04/2015 | 22/11/2016 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 14/12/2009 | 22/11/2016 |
Ratcliffe David Morley | Consejero | 24/06/2011 | 22/11/2016 |
Segmuller Michael Andreas | Presidente | 24/12/2009 | 22/11/2016 |
Segmuller Michael Andreas | Consejero | 24/12/2009 | 22/11/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IBERKABA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30532 , F 222, S 8, H M 313551, I/A 33 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30532 , F 222, S 8, H M 313551, I/A 33 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
- VON CARSTENN-LICHTERFELDE MENENDEZ FERNANDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30532 , F 222, S 8, H M 313551, I/A 33 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30532 , F 221, S 8, H M 313551, I/A 32 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30532 , F 221, S 8, H M 313551, I/A 31 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-28
- Por acuerdo de fecha 15 de septiembre de 2015, el accionista único cambió su denominación a "dorma+kaba International Holding AG"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30532 , F 221, S 8, H M 313551, I/A 30 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30532 , F 221, S 8, H M 313551, I/A 29 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30532 , F 220, S 8, H M 313551, I/A 28 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE ADAPTAN LOS ESTATUTOS SOCIALES A LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL MODIFICANDOSE Y REFUNDIENDOSE DICHOS ESTATUTOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30532 , F 217, S 8, H M 313551, I/A 27 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30532 , F 216, S 8, H M 313551, I/A 26 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-28