IBERICOS MULTIARIDOS Y CONSTRUCCIONES SL - EXTINGUIDA
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Razón Social IBERICOS MULTIARIDOS Y CONSTRUCCIONES SL
CIF B30592836
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IBERICOS MULTIARIDOS Y CONSTRUCCIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBERICOS MULTIARIDOS Y CONSTRUCCIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Francisco Torralba Hernandez | Apoderado | 28/02/2014 | 05/11/2019 |
Francisco Torralba Hernandez | Apoderado | 19/06/2018 | 05/11/2019 |
Salvador Torralba Cabeza | Administrador Unico | 04/07/2014 | 05/11/2019 |
Salvador Torralba Cabezas | Liquidador | 05/11/2019 | 05/11/2019 |
Jose Torralba Alcid | Administrador Mancomunado | 22/01/2013 | 04/07/2014 |
Salvador Torralba Cabeza | Administrador Mancomunado | 22/01/2013 | 04/07/2014 |
GESTIMUR SL | Administrador Unico | 22/01/2013 |
ACTOS BORME DE IBERICOS MULTIARIDOS Y CONSTRUCCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 22, S 8, H MU 25329, I/A 8 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 22, S 8, H MU 25329, I/A 8 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 22, S 8, H MU 25329, I/A 8 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 22, S 8, H MU 25329, I/A 8 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 22, S 8, H MU 25329, I/A 7 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 22, S 8, H MU 25329, I/A 6 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 22, S 8, H MU 25329, I/A 6 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 22, S 8, H MU 25329, I/A 6 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 21, S 8, H MU 25329, I/A 5 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 21, S 8, H MU 25329, I/A 4 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-30