IBERICA DE TRAMUNTANET SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Transicion Española, 26
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IBERICA DE TRAMUNTANET SL
CIF B42560573
Capital Social 183000.0 Euros
Fecha de Constitución 20/02/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario AVATEL TELECOM SA
VINCULACIONES DE IBERICA DE TRAMUNTANET SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBERICA DE TRAMUNTANET SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguirre Alvarez Jose Ignacio | Administrador Solidario | 24/05/2021 | 14/11/2022 |
Autran Perez Ignacio | Apoderado Solidario | 27/05/2021 | 14/11/2022 |
AVATEL TELECOM SA | Socio Unico | 24/05/2021 | 14/11/2022 |
Del Corro Garcia-lomas Jose Maria | Apoderado Solidario | 26/05/2021 | 14/11/2022 |
Gomez Jimenez Jorge | Apoderado Solidario | 25/05/2021 | 14/11/2022 |
Llinares Tarriño Jose Miguel | Apoderado Solidario | 28/05/2021 | 14/11/2022 |
Rodriguez Filgueira Victor Manuel | Administrador Solidario | 24/05/2021 | 14/11/2022 |
Perez Belda David | Administrador Unico | 23/10/2020 | 24/05/2021 |
Operadora Iberica De Redes Y Servicios De Telecomu | Administrador Solidario | 03/07/2018 | 23/10/2020 |
Perez Belda David | Administrador Solidario | 03/07/2018 | 23/10/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IBERICA DE TRAMUNTANET SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43718 , F 89, S 8, H M 771701, I/A 3 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43718 , F 89, S 8, H M 771701, I/A 3 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-28
- AVDA DE LA TRANSICION ESPAÑOLA 26 - EDIFICIO F (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43718 , F 86, S 8, H M 771701, I/A 2 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-28
- Otras modificaciones estatutarias: Aprobado nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43718 , F 86, S 8, H M 771701, I/A 2 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4379 , F 54, S 8, H A 159105, I/A 8 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-03
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4379 , F 54, S 8, H A 159105, I/A 7 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-03
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4379 , F 53, S 8, H A 159105, I/A 6 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-03
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4107 , F 50, S 8, H A 159105, I/A 5 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-03
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4107 , F 50, S 8, H A 159105, I/A 4 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4107 , F 50, S 8, H A 159105, I/A 4 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-03