IBEREOLICA SOLAR RESERVE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Marques de Zafra, 5
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IBEREOLICA SOLAR RESERVE SL
CIF B85719730
Capital Social 6012.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 05/06/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE IBEREOLICA SOLAR RESERVE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBEREOLICA SOLAR RESERVE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Cabreros Gregorio | Liquidador | 28/11/2014 | 28/11/2014 |
Alvarez Cabreros Gregorio | Presidente | 26/06/2009 | 28/11/2014 |
Alvarez Cabreros Gregorio | Consejero | 26/06/2009 | 28/11/2014 |
Alvarez Cabreros Gregorio | Apoderado | 26/06/2009 | 28/11/2014 |
De Santiago Forn Jose | Secretario No Consejero | 26/06/2009 | 28/11/2014 |
Gomez-sainz Garcia Gerardo-david | Consejero | 26/06/2009 | 28/11/2014 |
Jessop Alistair David | Consejero | 26/06/2009 | 28/11/2014 |
Jessop Alistair David | Apoderado | 26/06/2009 | 28/11/2014 |
Mullennix Stephen Lloyd | Consejero | 26/07/2013 | 28/11/2014 |
Whalen Michael Suter | Consejero | 26/06/2009 | 26/07/2013 |
ACTOS BORME DE IBEREOLICA SOLAR RESERVE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26784 , F 106, S 8, H M 482639, I/A 6 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26784 , F 106, S 8, H M 482639, I/A 6 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26784 , F 106, S 8, H M 482639, I/A 6 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26784 , F 106, S 8, H M 482639, I/A 6 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26784 , F 106, S 8, H M 482639, I/A 5 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26784 , F 106, S 8, H M 482639, I/A 5 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-28
- PASEO DE MARQUES DE ZAFRA 5 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26784 , F 105, S 8, H M 482639, I/A 4 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-190-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26784 , F 104, S 8, H M 482639, I/A 3 (26/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26784 , F 103, S 8, H M 482639, I/A 2 (26/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-28