IBERDAL CANARIAS SL
Dirección social Paseo Maria Amalia Frias, 2
Código Postal 38650
Municipio Arona
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social IBERDAL CANARIAS SL
CIF B38460580
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente TARNA 21 SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
ORGANIGRAMA DE IBERDAL CANARIAS SL
VINCULACIONES DE IBERDAL CANARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBERDAL CANARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TARNA 21 SL | Presidente | 10/08/2009 | |
TARNA 21 SL | Consejero | 10/08/2009 | |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 10/03/2009 | |
Calvo Gonzalez-gallarza Rafael | Consejero | 22/01/2009 | |
Martinez Aguirre Fernando | Consejero | 22/01/2009 |
ACTOS BORME DE IBERDAL CANARIAS SL
- que por error en la inscripción 8&, se omitió consignar el cese del Presidente Don Gregorio Bravo Saez, y se consignó que se cesaba como consejero del. sol. a Don Gregorio Bravo Saez dos veces, cuando lo correcto es que solo tenía un cargo de Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 213, S 8, H TF 16051, I/A 8 (12/11/2003)
CVE: BORME-A-2013-225-38
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-183-38
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2885 , F 169, S 8, H TF 16051, I/A 41 (10/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-162-38
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2885 , F 169, S 8, H TF 16051, I/A 41 (10/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-162-38
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2885 , F 168, S 8, H TF 16051, I/A 40 (10/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-38
- C/ MARIA AMALIA FRIAS 2 - EDIFICIO DON JOSE, PLAYA (ARONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2885 , F 168, S 8, H TF 16051, I/A 39 (11/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2885 , F 168, S 8, H TF 16051, I/A 38 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2885 , F 168, S 8, H TF 16051, I/A 38 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-38