IBERCONSUMATICA C. E. SL - EXTINGUIDA
Provincia Murcia
Razón Social IBERCONSUMATICA C. E. SL
CIF B73165227
Capital Social 145290.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE IBERCONSUMATICA C. E. SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBERCONSUMATICA C. E. SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Francisco Miguel Garcia Leon | Liquidador Mancomunado | 26/11/2019 | 20/07/2020 |
Jone Chouza Figueroa | Liquidador Mancomunado | 26/11/2019 | 20/07/2020 |
Maria Carmen Moreno Cava | Apoderado | 20/06/2012 | 20/07/2020 |
VARELA PIRES ANGEL 004060155Y SLNE | Auditor | 11/03/2013 | 20/07/2020 |
Francisco Miguel Garcia Leon | Administrador Mancomunado | 08/11/2010 | 26/11/2019 |
Jone Chouza Figueroa | Administrador Mancomunado | 08/11/2010 | 27/02/2013 |
Francisco Miguel Garcia Leon | Administrador Solidario | 08/11/2010 | |
Jone Chouza Figueroa | Administrador Solidario | 08/11/2010 |
ACTOS BORME DE IBERCONSUMATICA C. E. SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845 , F 180, S 8, H MU 40219, I/A 9 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-30
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845 , F 180, S 8, H MU 40219, I/A 9 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845 , F 180, S 8, H MU 40219, I/A 8 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-30
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845 , F 180, S 8, H MU 40219, I/A 8 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845 , F 180, S 8, H MU 40219, I/A 8 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845 , F 180, S 8, H MU 40219, I/A 7 a (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-53-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845 , F 180, S 8, H MU 40219, I/A 7 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845 , F 180, S 8, H MU 40219, I/A 6 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-30
- Sociedades beneficiarias de la escisión: GRANDE VISTA INMOBILIARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845 , F 180, S 8, H MU 40219, I/A 5 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-30
Capital Anterior: | 244.200,00 | Euros |
Disminución de capital | 98.910,00 | Euros |
Capital Actual: | 145.290,00 | Euros |
Porcentaje: | 40,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845 , F 180, S 8, H MU 40219, I/A 5 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-30