IBERCON CONSTRUCCIONES INTEGRALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Blasco de Garay, 61
Código Postal 28015
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IBERCON CONSTRUCCIONES INTEGRALES SL
CIF B86752060
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 24/05/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario GESTION INTEGRAL QUATTRO SL
VINCULACIONES DE IBERCON CONSTRUCCIONES INTEGRALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBERCON CONSTRUCCIONES INTEGRALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Francisco Herrero Mateo | Administrador Unico | 22/06/2018 | 22/06/2020 |
GESTION INTEGRAL QUATTRO SL | Socio Unico | 22/06/2018 | 22/06/2020 |
Lopez Herrera Jesus Maria | Apoderado | 22/06/2018 | 22/06/2020 |
Martinez Blanco Jose Fernando | Liquidador | 22/06/2020 | 22/06/2020 |
Martinez Del Palacio David | Administrador Unico | 03/07/2014 | 22/06/2018 |
Molina Sanchez Mario | Administrador Unico | 12/06/2013 | 03/07/2014 |
ACTOS BORME DE IBERCON CONSTRUCCIONES INTEGRALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31195 , F 13, S 8, H M 561488, I/A 5 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31195 , F 13, S 8, H M 561488, I/A 5 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31195 , F 13, S 8, H M 561488, I/A 5 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31195 , F 13, S 8, H M 561488, I/A 5 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31195 , F 12, S 8, H M 561488, I/A 4 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31195 , F 12, S 8, H M 561488, I/A 3 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31195 , F 12, S 8, H M 561488, I/A 3 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31195 , F 12, S 8, H M 561488, I/A 3 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31195 , F 12, S 8, H M 561488, I/A 2 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31195 , F 12, S 8, H M 561488, I/A 2 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-28