IBERCHEM CORPORATION ESSENCE OF NATURE SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA DEL DESCUBRIMIENTO, PARCELA 9/9
Código Postal 30820
Municipio Alcantarilla
Provincia Murcia
Razón Social IBERCHEM CORPORATION ESSENCE OF NATURE SL
CIF B86620549
Capital Social 2088944.0 Euros
Fecha de Constitución 12/02/2013
Nombres Anteriores
- BRUTANA SERVICIOS Y GESTIONES SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario FRAGRANCE SPANISH BIDCO SL
VINCULACIONES DE IBERCHEM CORPORATION ESSENCE OF NATURE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBERCHEM CORPORATION ESSENCE OF NATURE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balibrea Escribano Jose | Consejero | 22/07/2013 | 02/10/2019 |
Balibrea Escribano Jose | Apoderado | 22/07/2013 | 02/10/2019 |
Corcostegui Guraya Angel | Representante | 22/07/2013 | 02/10/2019 |
Corcostegui Guraya Angel | Apoderado | 22/07/2013 | 02/10/2019 |
De Leyva Perez Enrique | Representante | 22/07/2013 | 02/10/2019 |
De Leyva Perez Enrique | Apoderado | 22/07/2013 | 02/10/2019 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 28/02/2017 | 02/10/2019 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 30/10/2015 | 02/10/2019 |
Fernandez- Rico Nuñez Marcos | Apoderado | 22/07/2013 | 02/10/2019 |
FRAGRANCE SPANISH BIDCO SL | Socio Unico | 15/07/2019 | 02/10/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IBERCHEM CORPORATION ESSENCE OF NATURE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2993 , F 76, S 8, H MU 82974, I/A 14 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2993 , F 76, S 8, H MU 82974, I/A 14 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2993 , F 76, S 8, H MU 82974, I/A 14 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2993 , F 76, S 8, H MU 82974, I/A 13 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-138-30
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2993 , F 76, S 8, H MU 82974, I/A 12 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2993 , F 76, S 8, H MU 82974, I/A 12 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-30
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2993 , F 76, S 8, H MU 82974, I/A 12 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2993 , F 74, S 8, H MU 82974, I/A 11 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2993 , F 74, S 8, H MU 82974, I/A 11 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-30
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2993 , F 74, S 8, H MU 82974, I/A 9 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-30