IBER RUSIA TURISMO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ibiza, 35
Código Postal 28009
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social IBER RUSIA TURISMO SL
CIF B83190298
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE IBER RUSIA TURISMO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBER RUSIA TURISMO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aynes Aubia Albert | Liquidador | 12/12/2011 | 18/10/2013 |
Kolessova Irina | Administrador Solidario | 26/04/2010 | 12/12/2011 |
Savushkina Irina | Administrador Solidario | 26/04/2010 | 12/12/2011 |
Kolessova Irina | Secretario | 26/04/2010 | |
Kolessova Irina | Consejero | 26/04/2010 | |
Rubtsov Vladimir | Presidente | 26/04/2010 | |
Rubtsov Vladimir | Consejero | 26/04/2010 | |
Savushkina Irina | Consejero | 26/04/2010 |
ACTOS BORME DE IBER RUSIA TURISMO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17276 , F 138, S 8, H M 296178, I/A 13 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17276 , F 138, S 8, H M 296178, I/A 12 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17276 , F 138, S 8, H M 296178, I/A 12 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17276 , F 138, S 8, H M 296178, I/A 12 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-192-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-215-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17276 , F 138, S 8, H M 296178, I/A 11 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17276 , F 138, S 8, H M 296178, I/A 11 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17276 , F 138, S 8, H M 296178, I/A 11 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-214-28