IBER RUSIA TRAVEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Tuset, 20
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social IBER RUSIA TRAVEL SL
CIF B65508012
Capital Social 3500.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Fecha de Constitución 14/02/2011
Página Web www.iberrusia.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IBER RUSIA TRAVEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBER RUSIA TRAVEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Gonzalez Marlene | Liquidador | 02/08/2021 | 18/03/2022 |
Rodriguez Gonzalez Marlene | Administrador Unico | 03/03/2011 | 02/08/2021 |
ACTOS BORME DE IBER RUSIA TRAVEL SL
- JUZGADO DE LO SOCIAL 30 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42401 , F 198, S 8, H B 406951, I/A 4 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42401 , F 197, S 8, H B 406951, I/A 3 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42401 , F 197, S 8, H B 406951, I/A 3 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42401 , F 197, S 8, H B 406951, I/A 2 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42401 , F 197, S 8, H B 406951, I/A 2 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42401 , F 197, S 8, H B 406951, I/A 2 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42401 , F 191, S 8, H B 406951, I/A 1 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-08
Dirección:CL TUSET 20-24 P.6 PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:14/02/11
Capital:3.500,00 Euros
Objeto social:EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE AGENCIA DE VIAJES DEL GRUPO MAYORISTA-MINORISTA,ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN:MEDIACION EN LA VENTA DE BILLETES O RESERVAS DE PLAZAS EN TODA CLASE DE MEDIOS DE TRANSPORTE,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42401 , F 191, S 8, H B 406951, I/A 1 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-08