IBER RENT SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Andalucia, 208
Código Postal 28343
Municipio Valdemoro
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IBER RENT SA
CIF A28883171
Actividad Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p.
Fecha de Constitución 21/12/1983
Órgano Administración Administrador único
Auditor PEREZ Y ASOCIADOS AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE IBER RENT SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBER RENT SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Burgueño Cuevas Luis | Apoderado | 25/10/2011 | 31/07/2019 |
Burgueño Cuevas Luis | Apoderado | 21/06/2010 | 31/07/2019 |
Burgueño Cuevas Luis Antonio | Apoderado | 10/03/2014 | 31/07/2019 |
Cabero Sanchez Maria Silvia | Apoderado | 18/02/2015 | 31/07/2019 |
Garcia Jimenez Juan Carlos | Apoderado | 20/02/2015 | 31/07/2019 |
Martin Martin Jesus | Apoderado | 21/03/2011 | 31/07/2019 |
PEREZ Y ASOCIADOS AUDITORES SLP | Auditor | 11/08/2014 | 31/07/2019 |
PEREZ Y CIA AUDITORES SRC | Auditor | 25/10/2011 | 31/07/2019 |
Prats Filgueira Manuel | Administrador Unico | 25/10/2011 | 31/07/2019 |
Cabero Sanchez Maria Silvia | Apoderado | 20/03/2013 | 18/02/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IBER RENT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23745 , F 22, S 8, H M 136785, I/A 72 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23745 , F 22, S 8, H M 136785, I/A 72 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23745 , F 22, S 8, H M 136785, I/A 72 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-28
- AVDA DE ANDALUCIA 208 (VALDEMORO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23745 , F 22, S 8, H M 136785, I/A 71 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23745 , F 22, S 8, H M 136785, I/A 70 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23745 , F 21, S 8, H M 136785, I/A 69 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23745 , F 21, S 8, H M 136785, I/A 68 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23745 , F 21, S 8, H M 136785, I/A 67 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23745 , F 20, S 8, H M 136785, I/A 66 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23745 , F 20, S 8, H M 136785, I/A 65 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-28