IBER CONSUMATICA SL - EXTINGUIDA
Provincia Murcia
Razón Social IBER CONSUMATICA SL
CIF B30450530
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE IBER CONSUMATICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBER CONSUMATICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Francisco Miguel Garcia Leon | Administrador Mancomunado | 18/10/2011 | 23/06/2020 |
Jone Chouza Figueroa | Liquidador | 23/06/2020 | 23/06/2020 |
Jone Chouza Figueroa | Administrador Mancomunado | 18/10/2011 | 27/02/2013 |
Francisco Miguel Garcia Leon | Administrador Solidario | 18/10/2011 | |
Jone Chouza Figueroa | Administrador Solidario | 18/10/2011 |
ACTOS BORME DE IBER CONSUMATICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891 , F 145, S 8, H MU 16556, I/A 8 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891 , F 145, S 8, H MU 16556, I/A 8 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891 , F 145, S 8, H MU 16556, I/A 7 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891 , F 145, S 8, H MU 16556, I/A 7 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891 , F 145, S 8, H MU 16556, I/A 7 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891 , F 144, S 8, H MU 16556, I/A 6 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-218-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891 , F 144, S 8, H MU 16556, I/A 5 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891 , F 144, S 8, H MU 16556, I/A 5 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891 , F 144, S 8, H MU 16556, I/A 5 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-30