IBER CITRUS SL - EXTINGUIDA
Municipio Calatorao
Provincia Zaragoza
Razón Social IBER CITRUS SL
CIF B50498997
Actividad Elaboración de zumos de frutas y hortalizas
Órgano Administración Administrador único
Propietario ZUFRISA SA
VINCULACIONES DE IBER CITRUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBER CITRUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moreno Benito Lidia | Administrador Unico | 01/04/2009 | 17/01/2011 |
Sallan Villegas Jose Maria | Apoderado | 01/04/2009 | 17/01/2011 |
ZUFRISA SA | Socio Unico | 17/12/2010 | 17/01/2011 |
Asensi Serrano Enrique | Administrador Solidario | 01/04/2009 | |
Asensi Serrano Jose Ignacio | Administrador Solidario | 01/04/2009 | |
Moreno Benito Lidia | Apoderado | 07/01/2009 | 01/04/2009 |
Moreno Benito Lidia | Apoderado | 01/04/2009 | |
Roy Coloma Petra Mercedes | Apoderado | 01/04/2009 |
ACTOS BORME DE IBER CITRUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2227 , F 105, S 8, H Z 3416, I/A 16 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2227 , F 105, S 8, H Z 3416, I/A 16 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2227 , F 105, S 8, H Z 3416, I/A 16 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2227 , F 105, S 8, H Z 3416, I/A 16 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2227 , F 105, S 8, H Z 3416, I/A 15 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-179-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2227 , F 104, S 8, H Z 3416, I/A 14 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2227 , F 104, S 8, H Z 3416, I/A 13 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2227 , F 104, S 8, H Z 3416, I/A 13 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2227 , F 104, S 8, H Z 3416, I/A 13 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-50