IBER CARRION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Juan XXIII, 24
Código Postal 28040
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IBER CARRION SL
CIF B86695616
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Fecha de Constitución 22/03/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario VALDEQUINILLA SL
VINCULACIONES DE IBER CARRION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBER CARRION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Calvo Gerardo | Liquidador | 21/07/2021 | 21/07/2021 |
Fernandez Calvo Gerardo | Administrador Solidario | 07/04/2015 | 21/07/2021 |
Fernandez Calvo Ruben | Administrador Solidario | 07/04/2015 | 21/07/2021 |
VALDEQUINILLA SL | Socio Unico | 03/04/2013 | 21/07/2021 |
Calvo Caminero Mercedes | Administrador Unico | 03/04/2013 | 07/04/2015 |
ACTOS BORME DE IBER CARRION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30893 , F 42, S 8, H M 556011, I/A 3 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30893 , F 42, S 8, H M 556011, I/A 3 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30893 , F 42, S 8, H M 556011, I/A 3 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30893 , F 42, S 8, H M 556011, I/A 3 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30893 , F 42, S 8, H M 556011, I/A 2 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30893 , F 42, S 8, H M 556011, I/A 2 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30893 , F 42, S 8, H M 556011, I/A 2 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30893 , F 40, S 8, H M 556011, I/A 1 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30893 , F 40, S 8, H M 556011, I/A 1 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-28
Dirección:PASEO JUAN XXIII 24 - PISO 8 PUERTA 1 (MADRID)
Comienzo de operaciones:22/03/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La adquisición, tenencia, disfrute, administración, cesión y enajenación, por cualquier título, de valores mobiliarios y de cualquier tipo de inversión que conceda una participación en sociedades mercantiles, pudiendo realizar toda clase de actividades de inversión mobiliaria por cuenta propia. La
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30893 , F 40, S 8, H M 556011, I/A 1 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-28