IBER ASTILLA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gran Via, 32
Código Postal 50005
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social IBER ASTILLA SL
CIF B99346843
Capital Social 83340.0 Euros
Fecha de Constitución 05/06/2012
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE IBER ASTILLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBER ASTILLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ezquerra Hernandez Jose Antonio | Administrador Mancomunado | 26/06/2012 | 17/01/2018 |
Ezquerra Hernandez Jose Antonio | Liquidador Mancomunado | 17/01/2018 | 17/01/2018 |
Saez De Jauregui Martinez De Guereñu Cristobal | Administrador Mancomunado | 31/05/2016 | 17/01/2018 |
Saez De Jauregui Martinez De Guereñu Cristobal | Liquidador Mancomunado | 17/01/2018 | 17/01/2018 |
Millan Gracia Miguel Angel | Administrador Mancomunado | 26/06/2012 | 31/05/2016 |
ACTOS BORME DE IBER ASTILLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3916 , F 100, S 8, H Z 53456, I/A 4 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3916 , F 100, S 8, H Z 53456, I/A 4 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-50
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3916 , F 100, S 8, H Z 53456, I/A 4 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3916 , F 100, S 8, H Z 53456, I/A 4 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-50
Capital Anterior: | 10.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 73.340,00 | Euros |
Capital Actual: | 83.340,00 | Euros |
Porcentaje: | 733,40 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3916 , F 100, S 8, H Z 53456, I/A 3 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3916 , F 100, S 8, H Z 53456, I/A 2 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3916 , F 100, S 8, H Z 53456, I/A 2 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3916 , F 98, S 8, H Z 53456, I/A 1 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-50
Dirección:C/ GRAN VIA 32 - ENTRESUELO IZQUIERDA (ZARAGOZA)
Comienzo de operaciones:05/06/12
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:a) La fabricación, compra y venta, distribución, exportación e importaciónde biomasa. b) La intermediación y coordinación en la gestión ejecución deproyectos relacionados con las energías renovables. c) Y el transporte nacional e internacional por carretera, así regular como discrecional y tanto e
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3916 , F 98, S 8, H Z 53456, I/A 1 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-50