IBELITE INTERNATIONAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Moreras, 16
Código Postal 28232
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Razón Social IBELITE INTERNATIONAL SL
CIF B86552809
Capital Social 3150.0 Euros
Fecha de Constitución 30/08/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IBELITE INTERNATIONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBELITE INTERNATIONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mo Zhou Huijun | Administrador Unico | 17/01/2013 | 11/04/2022 |
Mo Zhou Huijun | Liquidador | 11/04/2022 | 11/04/2022 |
Mo Zhou Huijun | Administrador Solidario | 16/10/2012 | 17/01/2013 |
Xu Mo Mo | Administrador Solidario | 16/10/2012 | 17/01/2013 |
ACTOS BORME DE IBELITE INTERNATIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30356 , F 11, S 8, H M 546305, I/A 3 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30356 , F 11, S 8, H M 546305, I/A 3 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30356 , F 11, S 8, H M 546305, I/A 3 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30356 , F 11, S 8, H M 546305, I/A 3 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30356 , F 11, S 8, H M 546305, I/A 2 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30356 , F 11, S 8, H M 546305, I/A 2 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30356 , F 11, S 8, H M 546305, I/A 2 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30356 , F 8, S 8, H M 546305, I/A 1 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-28
Dirección:C/ MORERAS, NUMERO 16 (ROZAS DE MADRID (LAS))
Comienzo de operaciones:30/08/12
Capital:3.150,00 Euros
Objeto social:INTERCAMBIOS CULTURALES ENTRE ESPAÑA Y CHINA, TRADUCCIONES Y SERVICIOS DE INTERPRETE..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30356 , F 8, S 8, H M 546305, I/A 1 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-28