IBC TRYOUT INTERNATIONAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Alaba, 140
Código Postal 08018
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social IBC TRYOUT INTERNATIONAL SL
CIF B65769697
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 23/03/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IBC TRYOUT INTERNATIONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBC TRYOUT INTERNATIONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hierro Olabarria Hierro Olabarria Fco Javier | Administrador Concursal | 04/06/2021 | 21/03/2023 |
Sanchez Gallego Pedro Jose | Apoderado Solidario | 10/06/2020 | 21/03/2023 |
Hinojal De La Fuente Jose Miguel | REPR.143 RRM | 17/08/2020 | 21/09/2021 |
MONTEMORO GESTORA DE INVERSIONES SL | Administrador Unico | 17/08/2020 | 21/09/2021 |
Ferrando Borras Angel | Administrador Solidario | 03/05/2012 | 17/08/2020 |
Hinojal De La Fuente Jose Miguel | Administrador Solidario | 03/05/2012 | 17/08/2020 |
ACTOS BORME DE IBC TRYOUT INTERNATIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44094 , F 124, S 8, H B 424532, I/A 6 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BILBAO, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 63/2021, AUTO FIRME DE FECHA 14/09/2021, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44094 , F 124, S 8, H B 424532, I/A 6 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44094 , F 124, S 8, H B 424532, I/A 6 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-08
- CONVERSION EN INSCRIPCION DE LA ANOTACION PREVENTIVA LETRA A DE DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO,NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR CONCURSAL,APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION,DISOLUCION Y CESE DEL ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44094 , F 124, S 8, H B 424532, I/A 5 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44094 , F 124, S 8, H B 424532, I/A 5 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43156 , F 77, S 8, H B 424532, I/A A (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BILBAO, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 63/2021, AUTO NO FIRME DE FECHA 29/01/2021, ANOTACION DE DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43156 , F 77, S 8, H B 424532, I/A A (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43156 , F 77, S 8, H B 424532, I/A A (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43156 , F 76, S 8, H B 424532, I/A 4 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43156 , F 76, S 8, H B 424532, I/A 4 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-08