IBARCAN SA - EXTINGUIDA
Provincia Navarra
Razón Social IBARCAN SA
CIF A31077613
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE IBARCAN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBARCAN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Altolaguirre Igartua Jesus Maria | Apoderado | 08/11/2011 | |
Ibargoyen Cancio Ana Maria | Presidente | 07/10/2011 | 08/11/2011 |
Ibargoyen Cancio Ana Maria | Consejero | 07/10/2011 | 08/11/2011 |
Ibargoyen Cancio Guillermo | Apoderado | 08/11/2011 | |
Ibargoyen Cancio Guillermo | Secretario | 07/10/2011 | 08/11/2011 |
Ibargoyen Cancio Guillermo | Consejero | 07/10/2011 | 08/11/2011 |
Ibargoyen Cancio Jose Manuel | Consejero | 07/10/2011 | 08/11/2011 |
Ibargoyen Cancio Ana Maria | Consejero Delegado | 07/10/2011 | |
Ibargoyen Cancio Guillermo | Consejero Delegado | 07/10/2011 | |
Ibargoyen Cancio Jose Manuel | Consejero Delegado | 07/10/2011 |
ACTOS BORME DE IBARCAN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603 , F 96, S 8, H NA 12578, I/A 25 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2012-55-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603 , F 96, S 8, H NA 12578, I/A 25 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2012-55-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603 , F 96, S 8, H NA 12578, I/A 25 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2012-55-31
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603 , F 96, S 8, H NA 12578, I/A 25 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2012-55-31
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603 , F 96, S 8, H NA 12578, I/A 24 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-31
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603 , F 96, S 8, H NA 12578, I/A 24 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-31
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-147-31
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-31
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-194-31