IBAIZABAL TRANSFORMACIONES SL - EXTINGUIDA
Municipio Abadiño
Provincia Bizkaia
Razón Social IBAIZABAL TRANSFORMACIONES SL
CIF B95082806
Actividad Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Aguirre Urizar Jose Antonio
VINCULACIONES DE IBAIZABAL TRANSFORMACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBAIZABAL TRANSFORMACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguirre Urizar Jose Antonio | Presidente | 03/11/2011 | 15/01/2013 |
Aguirre Urizar Jose Antonio | Consejero | 03/11/2011 | 15/01/2013 |
Ibarra Telleria Jose Ignacio | Secretario | 03/11/2011 | 15/01/2013 |
Ibarra Telleria Jose Ignacio | Consejero | 03/11/2011 | 15/01/2013 |
Lejarraga Izarzugaza Jose | Consejero | 03/11/2011 | 15/01/2013 |
Uribelarrea Ochoa De Aspuru Iñigo De Loyola | Apoderado Mancomunado | 03/11/2011 | 15/01/2013 |
Uribelarrea Ochoa De Aspuru Iñigo De Loyola | Consejero | 03/11/2011 | 15/01/2013 |
Vergel Mendez Jose Angel | Apoderado Mancomunado | 03/11/2011 | 15/01/2013 |
Zubiaguirre Alustiza Arkaitz | Apoderado Mancomunado | 03/11/2011 | 15/01/2013 |
Aguirre Gorrichategui Rafael Antonio | Apoderado Mancomunado | 14/09/2010 | 03/11/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IBAIZABAL TRANSFORMACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3898 , F 36, S 8, H BI 27661,BI , I/ 6 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3898 , F 36, S 8, H BI 27661,BI , I/ 6 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3898 , F 24, S 8, H BI 27661,BI , I/ 5 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-48
Apoderado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3898 , F 24, S 8, H BI 27661,BI , I/ 5 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3898 , F 24, S 8, H BI 27661,BI , I/ 5 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3898 , F 24, S 8, H BI 27661,BI , I/ 5 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-196-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3898 , F 22, S 8, H BI 27661,BI , I/ 4 (14/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3898 , F 22, S 8, H BI 27661,BI , I/ 4 (14/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-154-48