IARCHIVA INTEGRA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sierra de Loja, 13
Código Postal 04240
Municipio Viator
Provincia Almería
Razón Social IARCHIVA INTEGRA SL
CIF B04901112
Capital Social 59703.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 06/02/2019
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE IARCHIVA INTEGRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IARCHIVA INTEGRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferreira Morales Arturo | Liquidador Mancomunado | 28/12/2021 | 28/12/2021 |
Ferreira Morales Arturo | Administrador Mancomunado | 13/03/2019 | 28/12/2021 |
Jimenez Corral Nadia | Administrador Mancomunado | 13/03/2019 | 28/12/2021 |
Jimenez Corral Nadia | Liquidador Mancomunado | 28/12/2021 | 28/12/2021 |
ACTOS BORME DE IARCHIVA INTEGRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 34, S 8, H AL 50188, I/A 3 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-04
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 34, S 8, H AL 50188, I/A 3 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-04
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 34, S 8, H AL 50188, I/A 3 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-04
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 34, S 8, H AL 50188, I/A 3 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-04
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 5º.- CAPITAL.- El capital social se fija en la cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIETNOS TRES EUROS (59.703 E) representado y dividido en CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRES (59.703) participaciones sociales de UN EURO (1,00 E) de valor nominal cada una
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 33, S 8, H AL 50188, I/A 2 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-04
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 56.703,00 | Euros |
Capital Actual: | 59.703,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.890,10 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 33, S 8, H AL 50188, I/A 2 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-04
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 31, S 8, H AL 50188, I/A 1 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-04
Dirección:C/ SIERRA DE LOJA 13 (VIATOR)
Comienzo de operaciones:06/02/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:CNAE: 6201, 6202, 6203 y 6209. Actividades de programación informática. Actividades de consultoría informática. Gestión de recursos informáticos. Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 31, S 8, H AL 50188, I/A 1 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-04