IANOA FINANCIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Numancia, 185
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social IANOA FINANCIAL SL
CIF B66688995
Capital Social 100000.0 Euros
Fecha de Constitución 13/01/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IANOA FINANCIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IANOA FINANCIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mark Stephen John Hind | Administrador Unico | 27/08/2018 | 30/01/2023 |
Mark Stephen John Hind | Liquidador | 30/01/2023 | 30/01/2023 |
Escolano Casbas Beatriz Pilar | Administrador Solidario | 19/02/2016 | 27/08/2018 |
Mark Stephen John Hind | Administrador Solidario | 19/02/2016 | 27/08/2018 |
ACTOS BORME DE IANOA FINANCIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45221 , F 213, S 8, H B 480847, I/A 3 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45221 , F 213, S 8, H B 480847, I/A 3 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45221 , F 213, S 8, H B 480847, I/A 3 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-08
- DECLARACION DEL CARACTER DE UNIPERSONAL,SOCIO UNICO MARK STEPHEN JOHN HIND
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45221 , F 212, S 8, H B 480847, I/A 2 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 97.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 100.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.233,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45221 , F 212, S 8, H B 480847, I/A 2 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45221 , F 212, S 8, H B 480847, I/A 2 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45221 , F 212, S 8, H B 480847, I/A 2 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45221 , F 210, S 8, H B 480847, I/A 1 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-08
Dirección:CL NUMANCIA NUM.185 P.8 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:13/01/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y EMPRESARIAL, INCLUIDA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS DE OPINION, DE HABITOS DE COMPRA, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45221 , F 210, S 8, H B 480847, I/A 1 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-08