IAMEGO SL - EXTINGUIDA
Municipio San Agustín del Guadalix
Provincia Madrid
Razón Social IAMEGO SL
CIF B85519569
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 27/08/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IAMEGO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IAMEGO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Acebo Avedillo Alfonso | Apoderado | 03/11/2009 | 23/02/2011 |
Gomez Acebo De La Peña Isabel | Liquidador | 23/02/2011 | 23/02/2011 |
Gomez Acebo Gonzalez De La Peña Isabel | Administrador Unico | 21/10/2009 | 23/02/2011 |
Elorrieta Garcia Felipe | Administrador Solidario | 21/10/2009 | |
Gomez Acebo De La Peña Isabel | Administrador Solidario | 21/10/2009 |
ACTOS BORME DE IAMEGO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26052 , F 46, S 8, H M 469588, I/A 4 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26052 , F 46, S 8, H M 469588, I/A 4 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26052 , F 46, S 8, H M 469588, I/A 4 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26052 , F 46, S 8, H M 469588, I/A 4 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-34-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-231-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26052 , F 46, S 8, H M 469588, I/A 3 (03/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-218-28
- REALIALIZACION DE SERVICIOS DE MEDIACION E INTERMEDIACION EN OPERACIONES FINANCIERAS, PONIENDO EN CONTACTO A LAS PERSONAS INTERESADAS , SIN INTERVENIR EN LA NEGOCIACION NI EN EL RESULTADO FINAL DE LA OPERACION.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26052 , F 45, S 8, H M 469588, I/A 2 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Objeto.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26052 , F 45, S 8, H M 469588, I/A 2 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26052 , F 45, S 8, H M 469588, I/A 2 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-28