I4 INGENIERIA DE SOFTWARE SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Oria Etorbidea-Avenida de Oria, 10
Código Postal 20160
Municipio Lasarte-Oria
Provincia Gipuzkoa
Razón Social I4 INGENIERIA DE SOFTWARE SL
CIF B75196337
Capital Social 20000.0 Euros
Fecha de Constitución 22/03/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE I4 INGENIERIA DE SOFTWARE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE I4 INGENIERIA DE SOFTWARE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Nieto Francisco Javier | Administrador Solidario | 06/04/2018 | 27/12/2022 |
Alvarez Nieto Francisco Javier | Liquidador Solidario | 27/12/2022 | 27/12/2022 |
Bermejo Vaquero Jose Javier | Administrador Solidario | 06/04/2018 | 27/12/2022 |
Bermejo Vaquero Jose Javier | Liquidador Solidario | 27/12/2022 | 27/12/2022 |
Goya Oyarzabal Alasne | Liquidador Solidario | 27/12/2022 | 27/12/2022 |
Lopez Irastorza Imanol | Administrador Solidario | 06/04/2018 | 27/12/2022 |
Lopez Irastorza Imanol | Liquidador Solidario | 27/12/2022 | 27/12/2022 |
Rubio Jimenez Gonzalo | Liquidador Solidario | 27/12/2022 | 27/12/2022 |
ACTOS BORME DE I4 INGENIERIA DE SOFTWARE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 34, S 8, H SS 40660, I/A 2 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 34, S 8, H SS 40660, I/A 2 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 34, S 8, H SS 40660, I/A 2 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 34, S 8, H SS 40660, I/A 2 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 31, S 8, H SS 40660, I/A 1 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-20
Dirección:AVDA ORIA ETORBIDEA Nº10 B1, LOCAL Nº1A. (LASARTE-ORIA)
Comienzo de operaciones:22/03/18
Capital:20.000,00 Euros
Objeto social:Servicios avanzados a empresas en general"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 31, S 8, H SS 40660, I/A 1 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-20