I T L ASESORES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan de Mena, 19
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social I T L ASESORES SA
CIF A07281991
Capital Social 85400.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE I T L ASESORES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE I T L ASESORES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Redondo Jose Maria | Administrador Unico | 05/07/2018 | 08/01/2021 |
Gomez Redondo Jose Maria | Liquidador | 08/01/2021 | 08/01/2021 |
Rodriguez Del Coso Angel | Administrador Unico | 29/12/2008 | 05/07/2018 |
AUDRIA SL | Auditor | 04/03/2015 | 06/03/2018 |
ACTOS BORME DE I T L ASESORES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16159 , F 128, S 8, H M 273883, I/A 10 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16159 , F 128, S 8, H M 273883, I/A 10 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16159 , F 128, S 8, H M 273883, I/A 10 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16159 , F 128, S 8, H M 273883, I/A 10 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16159 , F 128, S 8, H M 273883, I/A 9 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16159 , F 128, S 8, H M 273883, I/A 9 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16159 , F 127, S 8, H M 273883, I/A 8 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-28
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 85.400,00 | Euros |
Capital Actual: | 85.400,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16159 , F 127, S 8, H M 273883, I/A 7 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-28
Capital Anterior: | 84.140,00 | Euros |
Disminución de capital | 84.140,00 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16159 , F 127, S 8, H M 273883, I/A 7 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16159 , F 126, S 8, H M 273883, I/A 6 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-28