I.N.A.S. INSTITUCION ASTURIANA DE NUEVAS PROFESIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG DE OLLONIEGO - PARCELA B-51
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Razón Social I.N.A.S. INSTITUCION ASTURIANA DE NUEVAS PROFESIONES SL
CIF B33020272
Capital Social 75404.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único INVERSIONES TURISTICAS DEL ORIENTE SL
VINCULACIONES DE I.N.A.S. INSTITUCION ASTURIANA DE NUEVAS PROFESIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE I.N.A.S. INSTITUCION ASTURIANA DE NUEVAS PROFESIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES TURISTICAS DEL ORIENTE SL | Administrador Unico | 02/05/2018 | 02/06/2021 |
Lopez Fernandez Pablo | Apoderado | 02/10/2017 | 02/06/2021 |
Torsa Capital Sociedad Gestora De Entidades De Inv | Administrador Unico | 10/12/2015 | 02/05/2018 |
Vigil Alvarez Maria-covadonga | Apoderado | 10/12/2015 | 02/05/2018 |
Alvarez Gonzalez Jose Fernando | Consejero | 07/10/2013 | 10/12/2015 |
Carro Meana David | Consejero | 07/10/2013 | 10/12/2015 |
Valdes Garcia Luis Gonzaga | Presidente | 07/10/2013 | 10/12/2015 |
Valdes Garcia Luis Gonzaga | Consejero Delegado | 07/10/2013 | 10/12/2015 |
Valdes Garcia Luis Gonzaga | Consejero | 07/10/2013 | 10/12/2015 |
Vigil Alvarez Covadonga | Secretario | 22/09/2015 | 10/12/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE I.N.A.S. INSTITUCION ASTURIANA DE NUEVAS PROFESIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2391 , F 178, S 8, H AS 6217, I/A 24 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:I.N.A.S. INSTITUCION ASTURIANA DE NUEVAS PROFESIONES SL
Nif:B33020272
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE OVIEDO
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
Se declara la conclusión del concurso del deudor "I.N.A.S. INSTITUCION ASTURIANA DE NUEVAS PROFESIONES, SOCIEDAD LIMITADA" por insuficiencia de la masa activa
Fecha de Resolución:29/03/2021
Número Procedimiento Concursal:98/2021
Datos Registrales:
Tomo:
2391
Libro:
0
Folio:
178
Hoja:
8-6217
Inscripción:
24
Fecha Inscripción02/06/2021
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2391 , F 178, S 8, H AS 6217, I/A 24 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:I.N.A.S. INSTITUCION ASTURIANA DE NUEVAS PROFESIONES SL
Nif:B33020272
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE OVIEDO
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
Se declara el concurso voluntario del deudor "I.A.N.A.S. INSTITUCION ASTURIANA DE NUEVAS PROFESIONES, SOCIEDAD LIMITADA"
Fecha de Resolución:29/03/2021
Número Procedimiento Concursal:98/2021
Datos Registrales:
Tomo:
2391
Libro:
0
Folio:
178
Hoja:
8-6217
Inscripción:
24
Fecha Inscripción02/06/2021
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2391 , F 178, S 8, H AS 6217, I/A 24 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-33
- Declarada la sociedad en situación de insolvencia parcial con carácter provisional
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2391 , F 178, S 8, H AS 6217, I/A 23 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-33
- Por el juzgado de lo social n. 2 de oviedo se ha dictado Decreto FIRME con fecha 26/10/2020 declarando a I.N.A.S. INSTITUCION ASTURIANA DE NUEVAS PROFESIONES SOCIEDAD LIMITADA en situación de insolvencia provisional
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2391 , F 178, S 8, H AS 6217, I/A 22 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-33
- Otras modificaciones estatutarias: 17. Modo de deliberar y adoptar acuerdos los órganos colegiados.-.-SIN CONTENIDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2391 , F 178, S 8, H AS 6217, I/A 21 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-33
- POLIG DE OLLONIEGO - PARCELA B-51 (OVIEDO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2391 , F 177, S 8, H AS 6217, I/A 20 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social y web corporativa.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2391 , F 177, S 8, H AS 6217, I/A 20 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2391 , F 177, S 8, H AS 6217, I/A 20 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-33
Administrador Unico
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2391 , F 177, S 8, H AS 6217, I/A 20 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-33