I LOVE SCIENCE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Albarderos, 16
Código Postal 02004
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Mapa Ver Mapa
Razón Social I LOVE SCIENCE SL
CIF B02539906
Capital Social 6800.0 Euros
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 01/04/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE I LOVE SCIENCE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE I LOVE SCIENCE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Costa Barber Ricardo Francisco | Administrador Unico | 02/04/2014 | 15/01/2015 |
Garcia Lopez Federico Jose | Liquidador | 15/01/2015 | 15/01/2015 |
Garcia Lopez Federico Jose | Administrador Unico | 27/03/2013 | 02/04/2014 |
ACTOS BORME DE I LOVE SCIENCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 930, L 694, F 19, S 8, H AB 23257, I/A 3 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 930, L 694, F 19, S 8, H AB 23257, I/A 3 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 930, L 694, F 19, S 8, H AB 23257, I/A 3 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-02
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 930, L 694, F 19, S 8, H AB 23257, I/A 3 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 930, L 694, F 19, S 8, H AB 23257, I/A 2 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-69-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 930, L 694, F 19, S 8, H AB 23257, I/A 2 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-69-02
- En el domicilio social se indico por error la planta 2º C, cuando el efectivo es en la misma dirección pero la planta 3º C
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 930, L 694, F 18, S 8, H AB 23257, I/A 1 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 930, L 694, F 18, S 8, H AB 23257, I/A 1 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-02
Dirección:C/ ALBARDEROS 16 2 C - C.P. 02004 (ALBACETE)
Comienzo de operaciones:01/04/13
Capital:6.800,00 Euros
Objeto social:1.- Recaudación de fondos basados en donaciones, destinados a proyectos decarácter científico. 2.- El asesoramiento a empresas y particulares y gestión de los procesos y procedimientos, relacionados con la recaudación de dichos fondos. 3.- Información y comunicaciones. 3.- Informatica , investigac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 930, L 694, F 18, S 8, H AB 23257, I/A 1 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-02