I.D.A. LOS LLANOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Miguel, 15
Código Postal 09195
Municipio Villalbilla de Burgos
Provincia Burgos
Mapa Ver Mapa
Razón Social I.D.A. LOS LLANOS SL
CIF B09509225
Capital Social 900620.7 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 01/01/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE I.D.A. LOS LLANOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE I.D.A. LOS LLANOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Masa Anton Pedro | Administrador Solidario | 02/02/2010 | 28/01/2022 |
Masa Anton Pedro | Liquidador Solidario | 28/01/2022 | 28/01/2022 |
Masa Ortega Francisco Javier | Administrador Solidario | 02/02/2010 | 28/01/2022 |
Masa Ortega Francisco Javier | Liquidador Solidario | 28/01/2022 | 28/01/2022 |
Masa Ortega Jose Ramon | Administrador Solidario | 02/02/2010 | 13/12/2016 |
ACTOS BORME DE I.D.A. LOS LLANOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616, L 407, F 44, S 8, H BU 13478, I/A 5 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616, L 407, F 44, S 8, H BU 13478, I/A 5 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-09
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616, L 407, F 44, S 8, H BU 13478, I/A 5 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-09
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616, L 407, F 44, S 8, H BU 13478, I/A 5 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616, L 407, F 44, S 8, H BU 13478, I/A 5 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-09
Capital Anterior: | 1.041.180,00 | Euros |
Disminución de capital | 140.559,30 | Euros |
Capital Actual: | 900.620,70 | Euros |
Porcentaje: | 13,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616, L 407, F 43, S 8, H BU 13478, I/A 4 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616, L 407, F 43, S 8, H BU 13478, I/A 4 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-09
- C/ SAN MIGUEL 15 - POLIGONO INDUSTRIAL LOS BREZOS (VILLALBILLA DE BURGOS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616, L 407, F 43, S 8, H BU 13478, I/A 3 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-09
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-09
Capital Anterior: | 979.380,00 | Euros |
Aumento de capital: | 61.800,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.041.180,00 | Euros |
Porcentaje: | 6,31 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616, L 407, F 41, S 8, H BU 13478, I/A 2 (29/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-09