I CINCO GESTION DEL CONOCIMIENTO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Jorge Vigon, 45
Código Postal 26003
Municipio Logroño
Provincia La Rioja
Mapa Ver Mapa
Razón Social I CINCO GESTION DEL CONOCIMIENTO SL
CIF B26500629
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 04/12/2012
Nombres Anteriores
- TODO EN UNO SERVICIOS AUXILIARES PARA LA CONSTRUCCION SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE I CINCO GESTION DEL CONOCIMIENTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE I CINCO GESTION DEL CONOCIMIENTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bilbao Montoya Juan Carlos | Apoderado | 10/04/2013 | 31/12/2013 |
Gil Ortigosa Alfonso Angel | Liquidador | 31/12/2013 | 31/12/2013 |
Gil Ortigosa Alfonso Angel | Administrador Solidario | 10/04/2013 | 31/12/2013 |
Osaba Arenas Juan Antonio | Administrador Solidario | 10/04/2013 | 31/12/2013 |
Pelegrin Borondo Julio Enrique | Administrador Solidario | 10/04/2013 | 31/12/2013 |
Pelegrin Borondo Julio Enrique | Administrador Unico | 26/12/2012 | 10/04/2013 |
ACTOS BORME DE I CINCO GESTION DEL CONOCIMIENTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 755 , F 160, S 8, H LO 15208, I/A 4 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-8-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 755 , F 160, S 8, H LO 15208, I/A 4 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-8-26
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 755 , F 160, S 8, H LO 15208, I/A 4 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-8-26
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 755 , F 160, S 8, H LO 15208, I/A 4 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-8-26
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 755 , F 159, S 8, H LO 15208, I/A 3 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-26
- La intermediación en el comercio; La prestación de servicios para la gestión del conocimiento, la gestión documental y el tratamiento de la información; Servicios de marketing, publicidad y comunicación. Actuará siempre a través de personal debidamente titulado para tal fin. Quedan excluidas del obj
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 755 , F 158, S 8, H LO 15208, I/A 2 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-26
- I CINCO GESTION DEL CONOCIMIENTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 755 , F 158, S 8, H LO 15208, I/A 2 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-26
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 755 , F 158, S 8, H LO 15208, I/A 2 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-26
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 755 , F 158, S 8, H LO 15208, I/A 2 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 755 , F 158, S 8, H LO 15208, I/A 2 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-26