I 3 CONSULTORES SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social I 3 CONSULTORES SA
CIF A79088613
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE I 3 CONSULTORES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE I 3 CONSULTORES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Zaballos Pulido Emilia | Administrador Concursal | 24/07/2013 | 26/10/2017 |
Leira Sanchez Eduardo | Administrador Unico | 30/06/2009 | 13/10/2015 |
ACTOS BORME DE I 3 CONSULTORES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1606 , F 132, S 8, H M 29359, I/A 10 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-28
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:3
Juez / Ponente:DON JESUS ALEMANY EGUIDAZU
Fecha de Resolución:24/06/2013
Número Procedimiento Concursal:250/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1606
Libro:
0
Folio:
132
Hoja:
8-29359
Inscripción:
10
Fecha Inscripción26/10/2017
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1606 , F 132, S 8, H M 29359, I/A 10 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:I 3 CONSULTORES SA
Nif:A79088613
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:3
Juez / Ponente:DON JORGE MONTULL URQUIJO
Fecha de Resolución:29/09/2017
Número Procedimiento Concursal:250/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1606
Libro:
0
Folio:
132
Hoja:
8-29359
Inscripción:
10
Fecha Inscripción26/10/2017
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1606 , F 132, S 8, H M 29359, I/A 10 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-28
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1606 , F 132, S 8, H M 29359, I/A B (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:I 3 CONSULTORES SA
Nif:A79088613
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:3
Juez / Ponente:DON ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ
Parte Dispositiva:
AUTO DICTADO EL 29/9/2015 POR EL JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MADRID, PROCEDIMIENTO 250/2013, DECLARANDO LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD Y LA APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, CESANDO EL ADMINISTRADOR QUE SERA SUSTITUIDO POR LA ADMINISTRACION CONCURSAL
Fecha de Resolución:29/09/2015
Número Procedimiento Concursal:250/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1606
Libro:
0
Folio:
132
Hoja:
8-29359
Inscripción:
B
Fecha Inscripción13/10/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1606 , F 132, S 8, H M 29359, I/A B (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1606 , F 132, S 8, H M 29359, I/A B (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:I 3 CONSULTORES SA
Nif:A79088613
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Zaballos Pulido Emilia
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:3
Juez / Ponente:DON JESUS ALEMANY EGUIDAZU
Fecha de Resolución:24/06/2013
Número Procedimiento Concursal:250/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1606
Libro:
0
Folio:
131
Hoja:
8-29359
Inscripción:
A
Fecha Inscripción24/07/2013
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1606 , F 131, S 8, H M 29359, I/A A (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:I 3 CONSULTORES SA
Nif:A79088613
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:3
Juez / Ponente:DON JESUS ALEMANY EGUIDAZU
Parte Dispositiva:
El deudor conservará las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención de los administradores concursales, mediante su autorización o conformidad
Fecha de Resolución:24/06/2013
Número Procedimiento Concursal:250/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1606
Libro:
0
Folio:
131
Hoja:
8-29359
Inscripción:
A
Fecha Inscripción24/07/2013
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1606 , F 131, S 8, H M 29359, I/A A (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-21-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-17-28