HYUNDAI TRUCK SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 65
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HYUNDAI TRUCK SL
CIF B86149325
Capital Social 1840190.0 Euros
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 08/02/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario ASTARA MOBILITY SA
VINCULACIONES DE HYUNDAI TRUCK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HYUNDAI TRUCK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASTARA MOBILITY SA | Socio Unico | 02/03/2011 | 05/10/2016 |
ASTARA MOBILITY SA | Administrador Unico | 02/03/2011 | 05/10/2016 |
Cuadrado Romay Luis | Apoderado | 04/03/2013 | 05/10/2016 |
Martin Perez Jose Luis | Apoderado | 04/03/2013 | 05/10/2016 |
Martinez Sanchez Gemma Matilde | Apoderado | 07/05/2012 | 05/10/2016 |
Navea Atorrasagasti Jorge | Representante | 22/05/2014 | 05/10/2016 |
Fernandez Gasset Jaime | Representante | 25/02/2013 | 22/05/2014 |
Muro De Santiago Carlos | Representante | 02/03/2011 | 25/02/2013 |
ACTOS BORME DE HYUNDAI TRUCK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 96, S 8, H M 514772, I/A 9 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 96, S 8, H M 514772, I/A 9 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 96, S 8, H M 514772, I/A 9 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 96, S 8, H M 514772, I/A 8 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 96, S 8, H M 514772, I/A 8 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-28
- C/ ALCALA 65 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 95, S 8, H M 514772, I/A 7 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 94, S 8, H M 514772, I/A 6 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 93, S 8, H M 514772, I/A 5 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 93, S 8, H M 514772, I/A 5 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 6 Y CREACION DE 6 BIS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 93, S 8, H M 514772, I/A 4 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-28