HYDROMARINE SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social HYDROMARINE SL
CIF B80574478
Actividad Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
Propietario Arriba Mendez Enrique
VINCULACIONES DE HYDROMARINE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HYDROMARINE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arriba Jimenez Daniel | Liquidador | 22/01/2020 | 25/11/2020 |
Arriba Mendez Enrique | Apoderado | 21/11/2014 | 25/11/2020 |
Arriba Mendez Enrique | Socio Unico | 22/01/2020 | 25/11/2020 |
Arriba Jimenez Daniel | Administrador Unico | 21/11/2014 | 22/01/2020 |
Gomez Alvarez Mariano | Apoderado | 26/08/2013 | 14/01/2020 |
Gomez Alvarez Mariano | Apoderado | 21/11/2014 | 14/01/2020 |
Arriba Mendez Enrique | Administrador Unico | 21/11/2014 |
ACTOS BORME DE HYDROMARINE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6280 , F 189, S 8, H M 102384, I/A 9 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6280 , F 189, S 8, H M 102384, I/A 8 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6280 , F 189, S 8, H M 102384, I/A 8 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6280 , F 189, S 8, H M 102384, I/A 8 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6280 , F 189, S 8, H M 102384, I/A 7 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6280 , F 189, S 8, H M 102384, I/A 6 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6280 , F 188, S 8, H M 102384, I/A 5 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6280 , F 188, S 8, H M 102384, I/A 4 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6280 , F 188, S 8, H M 102384, I/A 4 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6280 , F 187, S 8, H M 102384, I/A 3 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-28