HYDRODISEÑO GLOBAL SL
Dirección social Psaje Austria, 7
Código Postal 04740
Municipio Roquetas de Mar
Provincia Almería
Razón Social HYDRODISEÑO GLOBAL SL
CIF B04393351
Capital Social 1.7400538E7 Euros
Actividad Fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento
Teléfono 95 006 92 40
Nombres Anteriores
- POLIGONO INDUSTRIAL HYDRODISEÑO SL
- HYDRODISEÑO SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único CONDE Y SEGURA SL
Auditor VALOR AUDITORES SLP
ORGANIGRAMA DE HYDRODISEÑO GLOBAL SL
VINCULACIONES DE HYDRODISEÑO GLOBAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HYDRODISEÑO GLOBAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALOR AUDITORES SLP | Auditor | 03/01/2023 | |
CONDE Y SEGURA SL | Administrador Unico | 07/03/2022 | |
VALOR AUDITORES SLP | Auditor | 27/12/2019 |
ACTOS BORME DE HYDRODISEÑO GLOBAL SL
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 12, S 8, H AL 17104, I/A 23 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-04
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 12, S 8, H AL 17104, I/A 22 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 12, S 8, H AL 17104, I/A 22 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-04
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 12, S 8, H AL 17104, I/A 22 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-04
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. El Capital Social es de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS (17.400.538,00 E), dividido en DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO participaciones sociales, números 1 al 17.400.538
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 12, S 8, H AL 17104, I/A 21 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-04
Capital Anterior: | 16.700.538,00 | Euros |
Aumento de capital: | 700.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 17.400.538,00 | Euros |
Porcentaje: | 4,19 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 12, S 8, H AL 17104, I/A 21 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-04
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.- El capital social es de DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS (16.700.538 E), dividido en dieciséis millones setecientos mil quinientos treinta y ocho (16.700.538) participaciones sociales, números 1 al 16.700.538 ambas Artículo 29. La distribución de dividendos a los socios, se realizará en proporción a su participación en el capital social. Tras la finalización y cierre del ejercicio social 2022, siempre que un socio que ostente un 1% o más del capital social solicite en Junta de Socios el reparto de dividendos,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 11, S 8, H AL 17104, I/A 20 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-04
Capital Anterior: | 11.650.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 5.050.538,00 | Euros |
Capital Actual: | 16.700.538,00 | Euros |
Porcentaje: | 43,35 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 11, S 8, H AL 17104, I/A 20 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-04
- Revocación de poderes no inscritos en favor de Don Fabio Zanoni con N.I.E. X-6872981-Y, mediante escrituras otorgadas en Almería, el 17-09-2015, Notario Sr. No Sánchez de León, nº 1792, otorgada en Huercal-Overa (Almería), el 22-08-2.018, Notario Sr. Gámez, nº 1.216. Revocación de poderes no inscritos en favor de Don Fabio Zanoni con N.I.E. X-6872981-Y, mediante escrituras otorgadas en Almería, el dia 13-09-2016, Notario Sr. de la Blanca, nº 2.008, 3 otorgadas en Almería, el 12-01-2017, Notario Sr. de la Blanca protocolos nº 53, 54 y 55. Revocación de poderes no inscritos en favor de Don Fabio Zanoni con N.I.E. X-6872981-Y, 2 escrituras otorgadas en Almería, el 5-06-2018, Notario Sr. de Almansa, nº 562 y 564, en Almería, el 13-07-2017, Notario Sr. Pérez de la Blanca, nº 1425, otra ante el mismo Señor Notario, 14-06-11, nº 1206
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 10, S 8, H AL 17104, I/A 19 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-04
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 10, S 8, H AL 17104, I/A 19 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-04