HYACINTH SL
Dirección social Calle Antequera, 31
Código Postal 29670
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social HYACINTH SL
CIF B92659564
Capital Social 34400.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 08/06/2005
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Orozco Viñas Juan Damian
ORGANIGRAMA DE HYACINTH SL
VINCULACIONES DE HYACINTH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HYACINTH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Muñoz Doña Jacinto | Apoderado | 07/08/2024 | |
Orozco Viñas Juan Damian | Administrador Unico | 23/08/2011 |
ACTOS BORME DE HYACINTH SL
- Por sentencia firme 18/10/22 juzgado mercantil 2, se anula la ins. 5ª de revocación de poder, por tanto el poder que causó la ins. 2ª de la hoja registral de la sociedad queda VIGENTE.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 78833, I/A 6 b (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 78833, I/A 6 b (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-29
- Sentencia firme 18/10/22 juzgado mercantil 2, se anula la ins. 4ª totalmente.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 78833, I/A 6 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-29
- Sentencia firme 18/10/22 juzgado mercantil 2, se anula la ins. 5ª totalmente, publicada borme 232 de 4-12-12, ref. 05011562012, no pudiendo completar el acto 145 de anulación de ins. por error en el programa mercantil.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 78833, I/A 6 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3862, L 2773, F 118, S 8, H MA 78833, I/A 5 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-29
Capital Anterior: | 6.400,00 | Euros |
Aumento de capital: | 28.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 34.400,00 | Euros |
Porcentaje: | 437,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3862, L 2773, F 118, S 8, H MA 78833, I/A 4 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-29
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.300,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.400,00 | Euros |
Porcentaje: | 106,45 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3862, L 2773, F 118, S 8, H MA 78833, I/A 3 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3862, L 2773, F 118, S 8, H MA 78833, I/A 3 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3862, L 2773, F 118, S 8, H MA 78833, I/A 3 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-170-29