HUSANTO EFICIENCIA ENERGETICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Lima, 13
Código Postal 28944
Municipio Fuenlabrada
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HUSANTO EFICIENCIA ENERGETICA SL
CIF B86620929
Capital Social 8400.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 15/01/2013
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE HUSANTO EFICIENCIA ENERGETICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HUSANTO EFICIENCIA ENERGETICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lorca Serrano Tomas | Administrador Mancomunado | 08/02/2013 | 18/11/2013 |
Martin Herranz Hugo | Administrador Mancomunado | 08/02/2013 | 18/11/2013 |
Martin Herranz Hugo | Liquidador Mancomunado | 18/11/2013 | 18/11/2013 |
Tello Perez Santiago | Administrador Mancomunado | 08/02/2013 | 18/11/2013 |
Tello Perez Santiago | Liquidador Mancomunado | 18/11/2013 | 18/11/2013 |
ACTOS BORME DE HUSANTO EFICIENCIA ENERGETICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30727 , F 152, S 8, H M 552948, I/A 3 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30727 , F 152, S 8, H M 552948, I/A 3 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30727 , F 152, S 8, H M 552948, I/A 3 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30727 , F 152, S 8, H M 552948, I/A 3 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-28
- formación medioambiental; eficiencia energética; certificaciones energéticas; auditorías energéticas; gestión energética de inmuebles; obras y gestión medioambiental; construcción de obras civiles y edificaciones; mejoras energéticas....
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30727 , F 151, S 8, H M 552948, I/A 2 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-28
Capital Anterior: | 3.300,00 | Euros |
Aumento de capital: | 5.100,00 | Euros |
Capital Actual: | 8.400,00 | Euros |
Porcentaje: | 154,55 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30727 , F 151, S 8, H M 552948, I/A 2 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30727 , F 149, S 8, H M 552948, I/A 1 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-28
Dirección:C/ LIMA 13 LOCAL 7 (FUENLABRADA)
Comienzo de operaciones:15/01/13
Capital:3.300,00 Euros
Objeto social:GESTION ENERGETICA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30727 , F 149, S 8, H M 552948, I/A 1 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-28