HUROCUATRO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Hug de Rocaberti, 2
Código Postal 08014
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social HUROCUATRO SL
CIF B63523963
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 14/05/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HUROCUATRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HUROCUATRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Capape Vidal Miguel Angel Alejandro | Apoderado | 11/06/2012 | 17/02/2022 |
Capape Vidal Miguel Angel Alejandro | Consejero | 17/02/2022 | |
Capape Vidal Miguel Angel Alejandro | Secretario | 17/02/2022 | |
Mateo Abellan Manuel | Consejero | 17/02/2022 | |
Rodriguez Melendez Daniel | Presidente | 17/02/2022 | |
Rodriguez Melendez Daniel | Consejero | 17/02/2022 | |
Rodriguez Melendez Sergio | Consejero | 17/02/2022 | |
Rodriguez Melendez Sergio | Liquidador | 17/02/2022 | 17/02/2022 |
Capape Vidal Miguel Angel Alejandro | Consejero Delegado Mancomunado | 04/02/2011 | 15/07/2015 |
Rodriguez Melendez Daniel | Consejero Delegado Mancomunado | 04/02/2011 | 15/07/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HUROCUATRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36618 , F 120, S 8, H B 280162, I/A 7 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36618 , F 120, S 8, H B 280162, I/A 7 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36618 , F 120, S 8, H B 280162, I/A 7 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36618 , F 120, S 8, H B 280162, I/A 6 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36618 , F 119, S 8, H B 280162, I/A 5 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-15-08
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36618 , F 118, S 8, H B 280162, I/A 4 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-08
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36618 , F 118, S 8, H B 280162, I/A 4 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-08