HUROCINCO SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social HUROCINCO SL
CIF B63731434
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 14/01/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HUROCINCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HUROCINCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Capape Vidal Miguel Angel Alejandro | Secretario | 26/05/2014 | |
Capape Vidal Miguel Angel Alejandro | Liquidador | 26/05/2014 | 26/05/2014 |
Capape Vidal Miguel Angel Alejandro | Consejero | 26/05/2014 | |
Capape Vidal Miguel Angel Alejandro | Consejero Delegado Mancomunado | 02/02/2011 | 26/05/2014 |
Mateo Abellan Manuel | Consejero | 26/05/2014 | |
Rodriguez Melendez Daniel | Presidente | 26/05/2014 | |
Rodriguez Melendez Daniel | Consejero | 26/05/2014 | |
Rodriguez Melendez Daniel | Consejero Delegado Mancomunado | 02/02/2011 | 26/05/2014 |
Rodriguez Melendez Sergio | Consejero | 26/05/2014 | |
Rodriguez Melendez Sergio | Consejero Delegado Mancomunado | 02/02/2011 | 26/05/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HUROCINCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37221 , F 38, S 8, H B 303308, I/A 5 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37221 , F 38, S 8, H B 303308, I/A 5 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37221 , F 38, S 8, H B 303308, I/A 5 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37221 , F 38, S 8, H B 303308, I/A 4 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-08
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37221 , F 38, S 8, H B 303308, I/A 4 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-08