HUMAN-LIKE MACHINES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Toreros, 14
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HUMAN-LIKE MACHINES SL
CIF B85684710
Capital Social 26133.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 22/04/2009
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Morales Arcia Francisco Jesus
VINCULACIONES DE HUMAN-LIKE MACHINES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HUMAN-LIKE MACHINES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanco Barrios Manuel Alfredo | Apoderado | 04/05/2015 | 28/09/2017 |
Morales Arcia Francisco Jesus | Apoderado Solidario | 04/05/2009 | 28/09/2017 |
Morales Arcia Francisco Jesus | Administrador Unico | 17/03/2015 | 28/09/2017 |
Blanco Gonzalez Jesus | Administrador Unico | 20/09/2013 | 17/03/2015 |
Nieto Coyne Manuel | Administrador Unico | 23/10/2009 | 20/09/2013 |
Garcia Pla Vicente Manuel | Apoderado Solidario | 04/05/2009 | 13/12/2012 |
Villa Bartolome Raquel | Administrador Unico | 04/05/2009 | 23/10/2009 |
ACTOS BORME DE HUMAN-LIKE MACHINES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26647 , F 61, S 8, H M 480243, I/A 14 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HUMAN-LIKE MACHINES SL
Nif:B85684710
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:12
Juez / Ponente:ANA MARIA GALLEGO SANCHEZ
Fecha de Resolución:21/02/2017
Número Procedimiento Concursal:32/2017
Datos Registrales:
Tomo:
26647
Libro:
0
Folio:
61
Hoja:
8-480243
Inscripción:
14
Fecha Inscripción28/09/2017
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26647 , F 61, S 8, H M 480243, I/A 14 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HUMAN-LIKE MACHINES SL
Nif:B85684710
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:12
Juez / Ponente:ANA MARIA GALLEGO SANCHEZ
Parte Dispositiva:
DECLARADO EN ESTADO DE CONCURSO VOLUNTARIO, CONCLUSION DE CONCURSO, EXTINCION Y.CIERRE HOJA REGISTRAL, DEVENIDO FIRME EN ADICION DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Fecha de Resolución:21/02/2017
Número Procedimiento Concursal:32/2017
Datos Registrales:
Tomo:
26647
Libro:
0
Folio:
61
Hoja:
8-480243
Inscripción:
14
Fecha Inscripción28/09/2017
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26647 , F 61, S 8, H M 480243, I/A 14 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26647 , F 59, S 8, H M 480243, I/A 13 (04/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-28
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 23.033,00 | Euros |
Capital Actual: | 26.133,00 | Euros |
Porcentaje: | 743,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26647 , F 59, S 8, H M 480243, I/A 12 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26647 , F 58, S 8, H M 480243, I/A 11 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26647 , F 58, S 8, H M 480243, I/A 11 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-28
Capital Anterior: | 123.101,00 | Euros |
Disminución de capital | 120.001,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 97,48 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26647 , F 58, S 8, H M 480243, I/A 10 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26647 , F 57, S 8, H M 480243, I/A 9 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26647 , F 57, S 8, H M 480243, I/A 9 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-28