HUMA 3018 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Constitucion, 10
Código Postal 37001
Municipio Salamanca
Provincia Salamanca
Mapa Ver Mapa
Razón Social HUMA 3018 SL
CIF B37550530
Capital Social 15000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 11/02/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lopez Robledo Maria
VINCULACIONES DE HUMA 3018 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HUMA 3018 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Robledo Maria | Socio Unico | 19/12/2016 | 04/05/2017 |
Lopez Robledo Maria | Administrador Unico | 19/12/2016 | 04/05/2017 |
Lopez Robledo Maria | Liquidador | 04/05/2017 | 04/05/2017 |
Garcia Egido Joaquin | Administrador Solidario | 12/02/2016 | 19/12/2016 |
Lopez Robledo Maria | Administrador Solidario | 12/02/2016 | 19/12/2016 |
ACTOS BORME DE HUMA 3018 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 147, S 8, H SA 16161,2 , I/ 3 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-37
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 147, S 8, H SA 16161,2 , I/ 3 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-37
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 147, S 8, H SA 16161,2 , I/ 3 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-37
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 147, S 8, H SA 16161,2 , I/ 3 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-37
- PLAZA DE LA CONSTITUCION 10 1º A (SALAMANCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 147, S 8, H SA 16161,2 , I/ 2 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-37
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 147, S 8, H SA 16161,2 , I/ 2 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 147, S 8, H SA 16161,2 , I/ 2 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-37
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 147, S 8, H SA 16161,2 , I/ 2 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-37
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 147, S 8, H SA 16161,2 , I/ 2 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-37
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 145, S 8, H SA 16161,2 , I/ 1 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-37