HUGONAX CORPORACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Purisima Concepcion, 7
Código Postal 28982
Municipio Parla
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HUGONAX CORPORACION SL
CIF B86321460
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 31/10/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Portillo Guisado Javier
VINCULACIONES DE HUGONAX CORPORACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HUGONAX CORPORACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Portillo Guisado Javier | Liquidador | 03/06/2020 | 03/06/2020 |
Portillo Guisado Javier | Socio Unico | 22/12/2016 | 03/06/2020 |
Portillo Guisado Javier | Administrador Unico | 22/12/2016 | 03/06/2020 |
Portillo Guisado Javier | Administrador Solidario | 21/11/2011 | 22/12/2016 |
Sanchez Jimenez Veronica | Administrador Solidario | 21/11/2011 | 22/12/2016 |
ACTOS BORME DE HUGONAX CORPORACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29365 , F 66, S 8, H M 528587, I/A 3 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29365 , F 66, S 8, H M 528587, I/A 3 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29365 , F 66, S 8, H M 528587, I/A 3 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29365 , F 66, S 8, H M 528587, I/A 3 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-28
- C/ PURISIMA CONCEPCION 7 1 - DERECHA (PARLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29365 , F 65, S 8, H M 528587, I/A 2 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29365 , F 65, S 8, H M 528587, I/A 2 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29365 , F 65, S 8, H M 528587, I/A 2 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29365 , F 65, S 8, H M 528587, I/A 2 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29365 , F 65, S 8, H M 528587, I/A 2 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29365 , F 64, S 8, H M 528587, I/A 1 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-28