HUGERTECH SA - EXTINGUIDA
Municipio Algete
Provincia Madrid
Razón Social HUGERTECH SA
CIF A82806050
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HUGERTECH SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HUGERTECH SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Darna Camacho Alberto | Secretario | 26/04/2011 | 02/01/2012 |
Darna Camacho Alberto | Consejero Delegado Solidario | 26/04/2011 | 02/01/2012 |
Darna Camacho Alberto | Consejero Delegado Mancomunado | 26/04/2011 | 02/01/2012 |
Darna Camacho Alberto | Consejero | 26/04/2011 | 02/01/2012 |
Darna Carvajal Mario | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 26/04/2011 | 02/01/2012 |
Darna Carvajal Mario | Consejero | 26/04/2011 | 02/01/2012 |
Darna Mazon Rafael | Consejero Delegado Solidario | 26/04/2011 | 02/01/2012 |
Darna Mazon Rafael | Presidente | 26/04/2011 | 02/01/2012 |
Darna Mazon Rafael | Consejero Delegado Mancomunado | 26/04/2011 | 02/01/2012 |
Darna Mazon Rafael | Consejero | 26/04/2011 | 02/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HUGERTECH SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16221 , F 86, S 8, H M 275159, I/A 6 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16221 , F 86, S 8, H M 275159, I/A 6 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16221 , F 86, S 8, H M 275159, I/A 6 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16221 , F 86, S 8, H M 275159, I/A 6 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16221 , F 85, S 8, H M 275159, I/A 5 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-208-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-7-28