HUETEMAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda San Francisco Javier, 2
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social HUETEMAR SL
CIF B91435818
Actividad Otras actividades recreativas y de entretenimiento
Fecha de Constitución 17/03/2005
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE HUETEMAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HUETEMAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Fernandez Francisco | Administrador Solidario | 17/08/2010 | 13/01/2021 |
Jimenez Salido Francisco Jose | Administrador Solidario | 17/08/2010 | 13/01/2021 |
Jimenez Salido Francisco Jose | Liquidador Unico | 13/01/2021 | 13/01/2021 |
Palacios Testillano Juan Jose | Administrador Unico | 17/08/2010 |
ACTOS BORME DE HUETEMAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129 , F 52, S 8, H SE 61628, I/A 3 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129 , F 52, S 8, H SE 61628, I/A 3 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129 , F 52, S 8, H SE 61628, I/A 3 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129 , F 52, S 8, H SE 61628, I/A 3 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-41
Administrador Solidario
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129 , F 52, S 8, H SE 61628, I/A 3 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-215-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-34-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129 , F 51, S 8, H SE 61628, I/A 2 (17/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-165-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129 , F 51, S 8, H SE 61628, I/A 2 (17/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-165-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129 , F 51, S 8, H SE 61628, I/A 2 (17/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-165-41