HUERTA DE ANIAGO SL - EXTINGUIDA
Provincia Valladolid
Razón Social HUERTA DE ANIAGO SL
CIF B47360706
Capital Social 2644411.0 Euros
Actividad Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE HUERTA DE ANIAGO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HUERTA DE ANIAGO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Gregorio Ferrero Fernando | Administrador Solidario | 06/02/2018 | 29/06/2021 |
De Gregorio Ferrero Fernando | Liquidador | 29/06/2021 | 29/06/2021 |
De Gregorio Garcia Fernando | Administrador Solidario | 06/02/2018 | 29/06/2021 |
Garcia Manzano Mercedes | Apoderado | 23/01/2013 | 29/06/2021 |
Gregorio Ferrero Fernando | Administrador Unico | 23/01/2013 | 29/06/2021 |
De Gregorio Ferrero Fernando | Administrador Unico | 06/02/2018 | |
Garcia Manzano Mercedes | Administrador Solidario | 23/01/2013 | |
Gregorio Ferrero Fernando | Administrador Solidario | 23/01/2013 |
ACTOS BORME DE HUERTA DE ANIAGO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1475 , F 117, S 8, H VA 6693, I/A 10 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1475 , F 117, S 8, H VA 6693, I/A 10 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1475 , F 117, S 8, H VA 6693, I/A 10 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1475 , F 117, S 8, H VA 6693, I/A 10 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-47
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1475 , F 117, S 8, H VA 6693, I/A 9 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1475 , F 117, S 8, H VA 6693, I/A 9 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1475 , F 117, S 8, H VA 6693, I/A 9 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-47
Capital Anterior: | 2.044.171,00 | Euros |
Aumento de capital: | 600.240,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.644.411,00 | Euros |
Porcentaje: | 29,36 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 8, S 8, H VA 6693, I/A 8 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 8, S 8, H VA 6693, I/A 7 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-47
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidariosa Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: "Articulo 15.- El cargo de consejero o administrador será compatible con cualquier otro empleo en el seno de la Sociedad, y podrán ser separados de su cargo en cualquier momento por los socios que representen la mayoría del capital social.El cargo de administrador tendrá una duración indefinida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 8, S 8, H VA 6693, I/A 6 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-47