HUERCEMES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HUERCEMES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor SAYMA AUDITORES SL
VINCULACIONES DE HUERCEMES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HUERCEMES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 08/10/2015 | 11/11/2022 |
Carame Calvo Isabel | Consejero | 05/10/2017 | 11/11/2022 |
CONSULTORES SAYMA SA | Auditor | 28/12/2009 | 11/11/2022 |
De La Rosa De Lema Maria Del Pilar | Consejero | 05/10/2017 | 11/11/2022 |
De La Rosa De Lema Maria Del Pilar | Presidente | 05/10/2017 | 11/11/2022 |
Duran Muñoz Camelia | Consejero | 05/10/2017 | 11/11/2022 |
Galbete Goyena Elena | Liquidador Solidario | 11/11/2022 | 11/11/2022 |
Goñi Iriarte Santiago | Secretario No Consejero | 05/10/2017 | 11/11/2022 |
Goñi Iriarte Santiago | Liquidador Solidario | 11/11/2022 | 11/11/2022 |
Orbe Sivatte Mercedes | Apoderado | 23/11/2012 | 11/11/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HUERCEMES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18857 , F 219, S 8, H M 328969, I/A 30 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18857 , F 219, S 8, H M 328969, I/A 30 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18857 , F 219, S 8, H M 328969, I/A 30 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18857 , F 219, S 8, H M 328969, I/A 30 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18857 , F 219, S 8, H M 328969, I/A 30 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18857 , F 219, S 8, H M 328969, I/A 29 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18857 , F 219, S 8, H M 328969, I/A 28 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18857 , F 219, S 8, H M 328969, I/A 28 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18857 , F 219, S 8, H M 328969, I/A 27 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18857 , F 218, S 8, H M 328969, I/A 26 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-28