HUERCEMES AGROPECUARIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Berna, S/N
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Razón Social HUERCEMES AGROPECUARIA SL
CIF B86305703
Capital Social 246700.0 Euros
Fecha de Constitución 26/07/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HUERCEMES AGROPECUARIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HUERCEMES AGROPECUARIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Orueta Dinares Gonzalo | Apoderado Solidario | 27/02/2012 | 21/11/2022 |
Torrego Barona Jacinto | Administrador Unico | 20/01/2015 | 21/11/2022 |
Torrego Barona Jacinto | Liquidador | 21/11/2022 | 21/11/2022 |
Torrego Bravo Jacinto | Apoderado Solidario | 27/02/2012 | 21/11/2022 |
Torrego Barona Maria Teresa | Administrador Unico | 24/10/2011 | 20/01/2015 |
ACTOS BORME DE HUERCEMES AGROPECUARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29146 , F 81, S 8, H M 524754, I/A 8 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29146 , F 81, S 8, H M 524754, I/A 8 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29146 , F 81, S 8, H M 524754, I/A 8 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29146 , F 81, S 8, H M 524754, I/A 8 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29146 , F 81, S 8, H M 524754, I/A 8 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Capital Anterior: | 216.700,00 | Euros |
Aumento de capital: | 30.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 246.700,00 | Euros |
Porcentaje: | 13,84 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29146 , F 80, S 8, H M 524754, I/A 7 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Capital Anterior: | 90.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 126.700,00 | Euros |
Capital Actual: | 216.700,00 | Euros |
Porcentaje: | 140,78 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29146 , F 80, S 8, H M 524754, I/A 6 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-28
- C/ BERNA S/N - LOCAL 4, AVENIDA DE EUROPA 31 (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29146 , F 80, S 8, H M 524754, I/A 5 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-28
- AVDA DE VALDEMARIN 81 - EDIFICIO LASALLE (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29146 , F 79, S 8, H M 524754, I/A 4 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29146 , F 79, S 8, H M 524754, I/A 3 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-28