HUECAS INMUEBLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Espinosa de los Monteros, 5
Código Postal 09001
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Razón Social HUECAS INMUEBLES SL
CIF B09223637
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único GOMEZ OLIVEROS SANCHEZ DE RIVERA JOSE MARIA
VINCULACIONES DE HUECAS INMUEBLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HUECAS INMUEBLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez - Oliveros Duran Jaime | Apoderado | 26/04/2011 | 02/07/2014 |
GOMEZ OLIVEROS SANCHEZ DE RIVERA JOSE MARIA | Administrador Unico | 26/04/2011 | 02/07/2014 |
Gomez - Oliveros Duran Jaime | Administrador Solidario | 26/10/2010 | 26/04/2011 |
GOMEZ OLIVEROS SANCHEZ DE RIVERA JOSE MARIA | Administrador Solidario | 26/10/2010 | 26/04/2011 |
Duran Ara Idoya | Administrador Solidario | 26/10/2010 |
ACTOS BORME DE HUECAS INMUEBLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 436, L 227, F 218, S 8, H BU 1096, I/A 20 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-09
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 436, L 227, F 218, S 8, H BU 1096, I/A 20 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-09
- No existen obstáculos registrales para la fusión por absorción de la sociedad de esta hoja "HUECAS INMUEBLES SL", absorbida por "HUECAS GANADERA SL" (antes Huecas Patrimonial SL), con C.I.F. B-81999443-, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 13071-, sección General, folio 123-, hoja -
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 436, L 227, F 217, S 8, H BU 1096, I/A N/19 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-09
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-09
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 436, L 227, F 217, S 8, H BU 1096, I/A 19 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-09
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 436, L 227, F 216, S 8, H BU 1096, I/A 18 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 436, L 227, F 216, S 8, H BU 1096, I/A 18 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 436, L 227, F 216, S 8, H BU 1096, I/A 18 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-09
- Autorizar a los miembros del Organo de Administración, paraque en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargopuedan incurrir en la figura jurídica de la autocontratación, múltiple representación o contraposición de intereses conesta mercantil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 436, L 227, F 216, S 8, H BU 1096, I/A 17 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-09
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-215-09