HUAXIEXPORT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Via Laietana, 23
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social HUAXIEXPORT SL
CIF B64361058
Fecha de Constitución 11/10/2006
VINCULACIONES DE HUAXIEXPORT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HUAXIEXPORT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chen Ping | Administrador Solidario | 02/01/2020 | |
Marias Gaspa Antonio | Apoderado | 11/01/2011 | 02/01/2020 |
Muntane Bertrans Jaume | Apoderado | 11/01/2011 | 02/01/2020 |
Otero Lopez Pablo | Administrador Solidario | 02/01/2020 | |
Otero Lopez Pablo | Liquidador | 02/01/2020 | 02/01/2020 |
Orihuel Prieto Carlos | Apoderado | 26/01/2011 |
ACTOS BORME DE HUAXIEXPORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42384 , F 163, S 8, H B 336409, I/A 6 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-5-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42384 , F 163, S 8, H B 336409, I/A 6 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-5-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42384 , F 163, S 8, H B 336409, I/A 6 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-5-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-237-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42384 , F 163, S 8, H B 336409, I/A 5 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42384 , F 161, S 8, H B 336409, I/A 4 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39053 , F 97, S 8, H B 336409, I/A 3 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-17-08