HUANG&MANZANO ENTERPRISE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Mossen Jacint Verdaguer, 74
Municipio Santa Coloma de Gramenet
Provincia Barcelona
Razón Social HUANG&MANZANO ENTERPRISE SL
CIF B66658162
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 30/11/2015
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE HUANG&MANZANO ENTERPRISE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HUANG&MANZANO ENTERPRISE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gongze Huang | Administrador Mancomunado | 11/12/2015 | 20/01/2017 |
Gongze Huang | Liquidador Mancomunado | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
Manzano Horcas Lorena | Liquidador Mancomunado | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
Manzano Horcas Lorena | Administrador Mancomunado | 03/11/2016 | 20/01/2017 |
Damian Gabriel Rossi | Administrador Mancomunado | 11/12/2015 | 03/11/2016 |
ACTOS BORME DE HUANG&MANZANO ENTERPRISE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45106 , F 122, S 8, H B 477049, I/A 3 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45106 , F 122, S 8, H B 477049, I/A 3 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-08
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45106 , F 122, S 8, H B 477049, I/A 3 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45106 , F 122, S 8, H B 477049, I/A 2 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45106 , F 122, S 8, H B 477049, I/A 2 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45106 , F 121, S 8, H B 477049, I/A 1 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-08
Dirección:CL MOSSEN JACINTO VERDAGUER 74-76 P.1 PTA.3 (SANTA COLOMA DE GRAMANET)
Comienzo de operaciones:30/11/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ASESORIA CONTABLE, FISCAL Y LABORAL,. PROMOCION INMOBILIARIA, INTERMEDIACION INMOBILIARIA Y FINANCIERA. INTERMEDIACION DE AGENCIAS DE VIAJES, AGENCIA DE VIAJES. CNAE ACTIVIDAD PRINCIPAL 6920
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45106 , F 121, S 8, H B 477049, I/A 1 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-08