HUAN CHENG SUPERMERCADO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Constitucion, 85
Código Postal 28823
Municipio Coslada
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HUAN CHENG SUPERMERCADO SL
CIF B87284543
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 22/05/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE HUAN CHENG SUPERMERCADO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HUAN CHENG SUPERMERCADO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lin Jianjun | Administrador Solidario | 02/06/2015 | 11/01/2017 |
Lin Jianjun | Liquidador Solidario | 11/01/2017 | 11/01/2017 |
Pan Weijun | Administrador Solidario | 02/06/2015 | 11/01/2017 |
Pan Weijun | Liquidador Solidario | 11/01/2017 | 11/01/2017 |
Xu Xiangguang | Administrador Solidario | 02/06/2015 | 11/01/2017 |
Xu Xiangguang | Liquidador Solidario | 11/01/2017 | 11/01/2017 |
ACTOS BORME DE HUAN CHENG SUPERMERCADO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33483 , F 133, S 8, H M 602742, I/A 2 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33483 , F 133, S 8, H M 602742, I/A 2 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33483 , F 133, S 8, H M 602742, I/A 2 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33483 , F 133, S 8, H M 602742, I/A 2 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33483 , F 131, S 8, H M 602742, I/A 1 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-28
Dirección:AVDA DE LA CONSTITUCION 85, LOCAL (COSLADA)
Comienzo de operaciones:22/05/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. Turismo, hostelería y restauración. Construcción, instalaciones y mantenimiento. Actividades inmobiliarias. Industrias manufactureras y textiles. Actividades de gestión y administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33483 , F 131, S 8, H M 602742, I/A 1 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-28