HP HEALTH CLUBS ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sense Nom (Trav de Les Corts), 252
Código Postal 08014
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social HP HEALTH CLUBS ESPAÑA SL
CIF B62038377
Capital Social 2269336.0 Euros
Actividad Actividades de los gimnasios
Página Web www.holmesplace.es
Auditor BDO AUDITORES SL
VINCULACIONES DE HP HEALTH CLUBS ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HP HEALTH CLUBS ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Allan Brian Henry Fisher | Apoderado | 07/01/2013 | 06/02/2015 |
BDO AUDITORES SL | Auditor | 07/01/2013 | 06/02/2015 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 15/12/2011 | 06/02/2015 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 08/01/2009 | 06/02/2015 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 14/01/2010 | 06/02/2015 |
Doron Jonathan Dickman | Apoderado | 07/01/2013 | 06/02/2015 |
Gilabert Sire Xavier | Apoderado | 07/01/2013 | 06/02/2015 |
Hans Mikael Koster | Apoderado | 07/01/2013 | 06/02/2015 |
Jonathan Marc Fisher | REPR.143 RRM | 21/05/2012 | 06/02/2015 |
Jonathan Marc Fisher | Apoderado | 07/01/2013 | 06/02/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HP HEALTH CLUBS ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43534 , F 111, S 8, H B 205252, I/A 46 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-08
- AMPLIAR A:LA PUESTA A DISPOSICION DE MEDIOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43534 , F 112, S 8, H B 205252, I/A 45 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-08
Capital Anterior: | 19.243.424,00 | Euros |
Disminución de capital | 16.974.088,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.269.336,00 | Euros |
Porcentaje: | 88,21 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43534 , F 111, S 8, H B 205252, I/A 44 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43534 , F 111, S 8, H B 205252, I/A 42 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43534 , F 111, S 8, H B 205252, I/A 43 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41552 , F 29, S 8, H B 205252, I/A 41 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41552 , F 26, S 8, H B 205252, I/A 40 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41552 , F 26, S 8, H B 205252, I/A 39 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41552 , F 26, S 8, H B 205252, I/A 39 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41552 , F 26, S 8, H B 205252, I/A 38 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-08